Název: | Artemis-Moravia, a.s. "^v likvidaci"^ |
---|---|
Sídlo: | Kralice nad Oslavou |
IČO: | 15529622 |
IČO: | 15529622 |
---|---|
Firma: | Artemis-Moravia, a.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Kralice nad Oslavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 1991 |
Sídlo: | Nádražní 202, Kralice nad Oslavou 67573 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Zpracování a konzervování drůbežího masa |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 642 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15529622 | |
Jméno: | Artemis-Moravia, a.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.12.1991 |
Zapsána dne: | 30.12.1991 | |
Rozhodnutím jediného akcionáře byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor ke dni 19.11.2014. | 2.12.2014 | |
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení společnosti ze dne 18. prosince 1991. | 30.12.1991 | |
Základní kapitál: 420.000,-- Kčs | 30.12.1991 - 9.7.1993 | |
je rozdělen na: 420 akcií v nominální hodnotě po Kčs 1.000,-- na jméno | 30.12.1991 - 9.7.1993 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva, zpravidla místopředseda. | 30.12.1991 - 14.9.2000 |
Základní kapitál | 1 020 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.9.2000 | |
Základní kapitál | 1 020 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.7.1993 - 14.9.2000 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 020 | 9.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 202, Kralice nad Oslavou 67573, Česká republika | 14.12.2011 |
---|---|---|
Adresa: | 202, Kralice nad Oslavou 67572, Česká republika | 9.7.1993 - 14.12.2011 |
Adresa: | , Kralice nad Oslavou , Česká republika | 30.12.1991 - 9.7.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.12.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.9.2000 - 14.12.2011 |
poradenská a konzultativní činnost | 14.9.2000 - 14.12.2011 |
zpracování vlastních a nakoupených lesních surovin včetně zvěřiny pro tuzemské a zahraniční odběratele | 14.9.2000 - 14.12.2011 |
zprostředkovatelská činnost pro jiné právní subjekty, především v oblasti poplatkových odlovů zvěře, prodeje zvěře a zvěřiny | 14.9.2000 - 14.12.2011 |
čistící a úklidové práce | 14.9.2000 - 14.12.2011 |
1. Umělý chov zvěře a prodej mláďat, včetně zahraniční obchodní činnost. 2. Zpracování vlastních a nakoupených lesních surovin, včetně zvěřiny pro tuzemské a zahraniční odběratele. 3. Zprostředkovatelská činnost pro jiné právní subjekty, především v oblasti poplatkových odlovů zvěře, prodej zvěře a zvěřiny. 4. Maloobchodní činnost - prodej potravinářského i nepotravinářského zboží, se zaměřením na prodej výrobků ze zvěřiny, produktů lesa, prodej potřeb pro myslivce, rybáře, chovatele, včetně komisního prodeje těchto potřeb a zásilkové služby. 5. Poradenská a konzultativní činnost. | 30.12.1991 - 14.9.2000 |
člen představenstva | Stanislav Burian |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 |
Adresa | Červené domky 476, 67571 Náměšť nad Oslavou |
člen představenstva | Lubomír Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 |
Adresa | 27, 67571 Náměšť nad Oslavou |
předseda představenstva | Miloš Široký |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 |
Adresa | Ke Křišťálovu 883, 67571 Náměšť nad Oslavou |
člen představenstva | Miroslav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 |
Adresa | 23, 67571 Náměšť nad Oslavou |
místopředseda představenstva | Josef Vala |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 |
Adresa | Na Návsi 54, 67573 Kralice nad Oslavou |
místopředseda představenstva | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 do 27.3.2013 |
Adresa | 85, 67555 Slavětice |
člen představenstva | Jiří Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2013 do 27.3.2013 |
Adresa | B. Němcové 791, 67571 Náměšť nad Oslavou |
předseda představenstva | Miloš Široký |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2000 do 20.4.2012 |
Adresa | Ke Křišťálovu 883, Náměšť nad Oslavou |
člen představenstva | Jan Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 20.4.2012 |
Adresa | 248, Hrotovice |
místopředseda představenstva | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 20.4.2012 |
Adresa | 85, Slavětice |
člen představenstva | Josef Němec |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 20.4.2012 |
Adresa | 23, Náměšť nad Oslavou |
člen představenstva | Jiří Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 20.4.2012 |
Adresa | B.Němcové 791, Náměšť nad Oslavou |
člen představenstva | Jan Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2000 do 14.12.2011 |
Adresa | Podloužky 248, Hrotovice |
člen představenstva | Josef Němec |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2000 do 14.12.2011 |
Adresa | Jedov 23, Náměšť nad Oslavou |
místopředseda představenstva | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2000 do 14.12.2011 |
Adresa | 85, Slavětice |
člen představenstva | Jiří Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2000 do 14.12.2011 |
Adresa | Boženy Němcové 791, Náměšť nad Oslavou |
místopředseda představenstva | Lubomír Nestrašil |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 14.9.2000 |
Adresa | 39, Rohy |
předseda představenstva | Miloš Široký |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 14.9.2000 |
Adresa | P. Křičky 565, Náměšť nad Oslavou |
člen představenstva | Josef Venhoda |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 14.9.2000 |
Adresa | Střelkova 4, Třebíč |
člen představenstva | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 14.9.2000 |
Adresa | 85, Slavětice |
člen představenstva | Jaroslav Smutný |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 14.9.2000 |
Adresa | 19, Ostašov |
člen představenstva | Leoš Krajl |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1993 do 14.9.2000 |
Adresa | 97, Vladislav |
člen představenstva | Vladimír Martének |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 9.7.1993 |
Adresa | 126, Vladislav |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na emailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@iinfo.cz.